(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表
取締役
社長
|
サイモン・
ゲロヴィッチ
|
1977年4月28日
生
|
2000年5月
|
米国ハーバード大学卒業
|
2000年9月
|
ゴールドマン・サックス証券㈱入社
|
2007年4月
|
Evolution Capital Public Company Limited社 CEO就任
|
2010年1月
|
Red Planet Hotels Limited Director(現任)
|
2013年4月
|
当社取締役
|
2015年10月
|
当社代表取締役会長
|
2022年3月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)3,5
|
-
|
取締役
CFO
|
王生 貴久
|
1971年10月21日
生
|
1994年1月
|
米国 Bank One Corporation(現JPモルガン・チェース)Assistant Vice President
|
1997年1月
|
GEキャピタル・コンシューマーファイナンス㈱ 入社
|
2000年7月
|
モルガンスタンレー証券会社M&Aアドバイザリー本部 入社
|
2002年10月
|
日本ヒューレット・パッカード㈱ M&A日本担当
|
2004年5月
|
日本ビジネスシステムズ㈱ 執行役最高財務責任者(CFO)
|
2015年8月
|
当社 執行役員CFO
|
2015年10月
|
㈱レッド・プラネット・ホテルズ・ジャパン 監査役
|
2015年10月
|
ダイキサウンド㈱ 監査役
|
2015年12月
|
当社取締役CFO(現任)
|
2015年12月
|
ダイキサウンド㈱ 代表取締役
|
2018年10月
|
合同会社RPJ1 職務執行者(現任)
|
2019年9月
|
合同会社イーブン・ツー 職務執行者(現任)
|
2020年4月
|
㈱レッド・プラネット・ホテルズ・ジャパン
代表取締役(現任)
|
|
(注)3
|
-
|
取締役
|
マーク・
ライネック
|
1968年6月24日
生
|
1990年
|
英国ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス卒業
|
1990年
|
バーリング証券会社入社
|
1996年
|
アセット・プラス証券会社 執行役員兼営業部長
|
2000年
|
Indoesuez W.I Carr Securities社
専務取締役兼東南アジア担当CEO
|
2000年
|
BRAC EPL Investments Limited社 設立 役員
|
2002年
|
Kudu Company Limited社設立 役員
|
2007年5月
|
Evolution Capital Public Company Limited社 設立 Director(現任)
|
2010年6月
|
Red Planet Hotels Limited Director(現任)
|
2010年6月
|
Red Planet Phillippines Director(現任)
|
2013年12月
|
当社取締役(現任)
|
2018年6月
|
Red Planet Hotels Manila Corporation
Director(現任)
|
|
(注)3
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
サム・
ゲロヴィッチ
|
1948年11月15日
生
|
1972年
|
オーストラリア外務省 入省
|
1975年
|
在香港オーストラリア総領事館
在中国オーストラリア大使館
在日本オーストラリア大使館
|
1992年
|
在中国オーストラリア大使館
|
1997年
|
在台湾オーストラリア駐在事務所長
|
2002年
|
在上海オーストラリア総領事館 主席領事
|
2006年
|
外務省 外交安全局長官
|
2008年
|
外務省 北アジア総括官
|
2009年
|
在韓国オーストラリア大使
在北朝鮮オーストラリア大使
在モンゴルオーストラリア大使
|
2013年
|
APEC(アジア太平洋経済協力)オーストラリア大使
経済外交担当大使
|
2016年3月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)3,5
|
-
|
取締役
|
槇田 邦彦
|
1944年3月3日
生
|
1969年4月
|
外務省入省
|
1985年
|
外務省アジア局中国課長
|
1987年
|
英国王立国際問題研究所客員研究員
|
1988年
|
ジュネーブ日本代表部参事官
|
1991年
|
中国公使
|
1993年
|
内閣総理大臣秘書官
|
1998年
|
香港総領事
|
2000年
|
外務省アジア局長
|
2001年
|
シンガポール大使
|
2004年
|
エジプト大使
|
2007年
|
外務省退官
|
2007年
|
丸紅株式会社顧問
|
2012年
|
武蔵大学客員教授
|
2016年3月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)1,3
|
-
|
監査役
|
高桑 昌也
|
1977年10月27日
生
|
2000年10月
|
会計士補登録
|
2000年10月
|
中央青山監査法人入所
|
2002年9月
|
金融庁入庁 証券取引特別調査官
|
2004年3月
|
公認会計士登録
|
2007年4月
|
㈱リテイル・ネット 監査役
|
2009年3月
|
㈱キネマ旬報社 監査役
|
2009年7月
|
㈱イーエスリサーチ 代表取締役社長
|
2012年7月
|
税理士登録
|
2014年12月
|
当社 監査役(現任)
|
2015年4月
|
㈱リアライズコーポレーション 監査役
|
2015年10月
|
2nd Community㈱監査役(現任)
|
2017年6月
|
㈱トランス・アイ 監査役(現任)
|
2018年4月
|
グローバルゴルフメディアグループ㈱ 監査役
|
2018年6月
|
㈱ECH 監査役(現任)
|
2018年7月
|
㈱ゼロすむ 監査役(現任)
|
|
(注)2,4
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
大橋 俊明
|
1975年3月17日
生
|
2003年10月
|
第二東京弁護士会登録
|
2003年10月
|
太陽法律事務所(現ポール・ヘイスティングス法律事務所・外国共同事業) 入所(弁護士)
|
2005年11月
|
伊藤見富法律事務所(外国法共同事業モリソン・フォースター外国法事務弁護士事務所) 入所(弁護士)
|
2008年5月
|
米国南カリフォルニア大学法学修士課程(LL.M.)修了
|
2008年9月
|
モリソン・フォースターLLP 米国カリフォルニア州ロサンゼルスオフィス勤務
|
2010年8月
|
米国カリフォルニア州弁護士登録
|
2013年2月
|
第一東京弁護士会に登録移転
|
2013年3月
|
尾崎法律事務所 入所(弁護士)
|
2015年5月
|
大橋法律事務所(外国法共同事業ウィーラー外国法律事務所) 弁護士
|
2016年3月
|
当社監査役(現任)
|
2019年2月
|
寺本法律会計事務所 弁護士(現任)
|
2020年3月
|
Nexus Bank㈱社外取締役(現任)
|
|
(注)2,4
|
-
|
監査役
|
戸田 知代
|
1983年4月14日
生
|
2011年12月
|
弁護士登録
|
2012年1月
|
レイサム アンド ワトキンス外国法共同事業法律事務所 入所
|
2015年1月
|
棚瀬法律事務所 入所
|
2017年1月
|
あおい法律事務所 入所(現任)
|
2017年3月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)2,4
|
-
|
計
|
-
|
(注)1.取締役 槇田邦彦は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査役 高桑昌也及び大橋俊明並びに戸田知代は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2017年12月期にかかる定時株主総会終結の時から2021年12月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
5.代表取締役会長 サイモン・ゲロヴィッチと取締役 サム・ゲロヴィッチは、二親等内の親族であります。
6.当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が填補することとしております。候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
社外取締役及び社外監査役については、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めております。
社外取締役の槇田邦彦は、長年の外務省勤務による豊富な経験と知見から、議案、審議等につき必要な助言を適宜行っております。
社外監査役の高桑昌也は、財務及び会計に関する豊富な経験と知見をもとに、取締役会の決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を適宜行っております。また、監査役会において、当社の経理システム並びに内部監査について適宜必要な助言を行っております。
社外監査役の大橋俊明は、弁護士としての専門的見地から、取締役会の決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を適宜行っております。また、監査役会において、当社の経理システム並びに内部監査について適宜、必要な助言を行っております。
社外監査役の戸田知代は、弁護士としての専門的見地から、取締役会の決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を適宜行っております。また、監査役会において、当社の経理システム並びに内部監査について適宜、必要な助言を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、取締役会又は監査役会等を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、内部監査担当者及び会計監査人と必要に応じて適宜意見交換を行い、相互連携を図っております。