(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性15名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
取締役会長
|
大 石 義 夫
|
1950年2月14日
生
|
1974年4月
|
当社入社
|
2002年6月
|
取締役
|
2003年10月
|
取締役退任
|
2003年11月
|
顧問
|
2004年1月
|
昆山司達福紡織有限公司総経理
|
2005年11月
|
事業部門統括付
|
2006年6月
|
常務取締役
|
2008年6月
|
専務取締役
|
2010年6月
|
取締役副社長
|
2012年6月
|
代表取締役社長
|
2021年6月
|
取締役会長(現任)
|
|
(注)3
|
52,000
|
代表取締役社長 事業部門統括
|
山 田 英 伸
|
1965年10月8日
生
|
1988年4月
|
当社入社
|
2000年8月
|
Dynic (H.K) Ltd.出向
|
2001年1月
|
Dynic (H.K) Ltd.社長
|
2010年7月
|
第二事業部情報関連販売グループ1グループ長
|
2012年4月
|
第二事業部事業部長
|
2016年1月
|
埼玉工場長
|
2017年10月
|
生産部門統括兼埼玉工場長
|
2018年6月
|
取締役情報関連事業統括
|
2020年6月
|
常務取締役事業部門統括兼営業所統括
|
2021年6月
|
代表取締役社長兼事業部門統括(現任)
|
|
(注)3
|
6,600
|
常務取締役
開発部門統括兼
生産部門統括
|
遠 藤 浩
|
1957年3月1日
生
|
1982年4月
|
当社入社
|
2001年11月
|
埼玉事業所技術部不織布技術課長
|
2003年7月
|
第三事業部不織布技術グループ長
|
2006年10月
|
第三事業部不織布製造グループ長
|
2008年11月
|
第三事業部東日本販売グループ長
|
2011年1月
|
TEXTILE PRESTIGE PUBLIC CO., LTD.出向(タイ)
|
2013年6月
|
TPCNIC Co., Ltd.社長
|
2016年6月
|
取締役開発部門統括
|
2018年6月
|
取締役開発部門統括兼生産部門統括
|
2019年6月
|
常務取締役開発部門統括兼生産部門統括(現任)
|
|
(注)3
|
12,400
|
常務取締役
総務・人事部門統括兼営業所統括・
東京本社営業所長
|
北 村 圭 正
|
1958年6月17日
生
|
1981年4月
|
当社入社
|
1997年5月
|
住宅関連事業部ビニル技術課長
|
2003年7月
|
第四事業部壁装材技術グループ長
|
2006年10月
|
第四事業部壁装材製造グループ長
|
2010年4月
|
滋賀工場長
|
2012年4月
|
企画部門本社企画部長
|
2015年6月
|
取締役企画部門統括兼コンプライアンス担当
|
2018年6月
|
取締役総務・人事部門統括兼東京本社営業所長
|
2020年6月
|
取締役総務・人事部門統括兼京都本社統括兼東京本社営業所長
|
2021年6月
|
常務取締役総務・人事部門統括兼京都本社統括兼東京本社営業所長
|
2022年6月
|
常務取締役総務・人事部門統括兼営業所統括・東京本社所長(現任)
|
|
(注)3
|
15,200
|
常務取締役
企画部門統括兼
コンプライアンス
担当
|
佐々木 範 明
|
1959年11月28日
生
|
1982年4月
|
安田信託銀行株式会社(現みずほ信託銀行株式会社)入行
|
2005年7月
|
同行大阪支店副支店長兼法人営業部長
|
2008年4月
|
同行本店ソリューション営業部部長
|
2010年4月
|
同行京都支店支店長
|
2012年4月
|
当社入社財務部門本社経理部副部長
|
2014年7月
|
財務部門本社経理部部長
|
2018年6月
|
取締役企画部門統括兼コンプライアンス担当
|
2021年6月
|
常務取締役企画部門統括兼コンプライアンス担当(現任)
|
|
(注)3
|
6,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
取締役 財務部門統括兼 本社資金部長
|
新 家 隆
|
1967年8月30日
生
|
1990年4月
|
当社入社
|
2010年10月
|
財務部門統括資金グループ長兼経理グループ
|
2020年6月
|
取締役財務部門統括兼本社資金部長(現任)
|
|
(注)3
|
900
|
取締役
住宅工業用途関連事業統括兼
第四事業部長
|
坂 本 啓
|
1966年10月26日
生
|
1989年4月
|
当社入社
|
2012年4月
|
第四事業部住宅関連販売グループ長
|
2016年7月
|
第四事業部長
|
2021年6月
|
取締役住宅工業用途関連事業統括兼第四事業部長(現任)
|
|
(注)3
|
1,700
|
取締役
情報関連事業統括
兼第二事業部長
|
中 里 岳 雄
|
1968年1月25日
生
|
1988年4月
|
当社入社
|
2012年4月
|
第二事業部情報関連販売グループ2グループ長
|
2016年7月
|
第二事業部長
|
2021年6月
|
取締役情報関連事業統括兼第二事業部長(現任)
|
|
(注)3
|
1,800
|
取締役
食品包材事業統括
兼王子工場長
|
塚 田 一 範
|
1964年10月24日
生
|
1989年12月
|
当社入社
|
2004年4月
|
第二事業部布クロス製造グループ長
|
2010年4月
|
滋賀工場資材グループ長
|
2017年1月
|
真岡工場長
|
2020年1月
|
王子・真岡工場統括兼王子工場長
|
2022年6月
|
取締役食品包材事業統括兼王子工場長(現任)
|
|
(注)3
|
1,300
|
取締役
|
辻 正 次
|
1946年2月14日
生
|
1978年4月
|
名古屋市立大学経済学部助教授
|
1990年9月
|
同大学経済学部教授
|
1994年4月
|
大阪大学大学院国際公共政策研究科教授
|
2000年3月
|
同大学大学院国際公共政策研究科研究科長
|
2005年3月
|
大阪大学名誉教授(現任)
|
2005年4月
|
兵庫県立大学大学院応用情報科学研究科教授
|
2006年10月
|
米国カーネギーメロン大学INI(Institute of Network Information)客員教授
|
2009年12月
|
台湾國立成功大学都市計画系学部客員教授
|
2015年6月
|
当社取締役(現任)
|
2016年4月
|
兵庫県立大学名誉教授(現任)
神戸国際大学経済学部教授
|
2020年4月
|
神戸国際大学学長(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
川 﨑 茂
|
1949年12月24日
生
|
1972年4月
|
リンテック株式会社入社
|
1999年11月
|
同社東京支店LVIP営業部長
|
2004年4月
|
同社事業統括本部印刷・情報材事業部門長
|
2005年6月
|
同社取締役事業統括本部印刷・情報材事業部門長
|
2008年6月
|
同社専務取締役事業統括本部長兼印刷・情報材事業部門長
|
2011年6月
|
同社取締役専務執行役員事業統括本部長
|
2013年4月
|
同社取締役副社長執行役員事業統括本部長
|
2019年6月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
監査役 常勤
|
本 山 信 之
|
1954年2月10日生
|
1980年4月
|
当社入社
|
1997年3月
|
情報関連事業部インクリボン技術課長
|
2006年5月
|
開発技術センター知的財産管理グループ長
|
2019年6月
|
監査役(常勤)(現任)
|
|
(注)4
|
3,200
|
監査役 常勤
|
雨 森 和 彦
|
1957年5月15日生
|
1980年4月
|
当社入社
|
2003年7月
|
第二事業部メディア技術グループ長
|
2012年10月
|
開発技術センター新規開発1グループ長
|
2016年7月
|
環境推進室長
|
2018年10月
|
環境推進室長兼環境保全グループ長
|
2020年6月
|
監査役(常勤)(現任)
|
|
(注)5
|
2,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
監査役 非常勤
|
川 辺 雅 也
|
1955年11月16日
生
|
1978年4月
|
三井銀行株式会社(現株式会社三井住友銀行)入行
|
2000年10月
|
株式会社さくら銀行本店営業第一部長
|
2001年4月
|
株式会社三井住友銀行九段営業部長
|
2001年10月
|
同行本店(東京)上席推進役
|
2002年6月
|
同行新宿新都心法人営業第一部長
|
2002年11月
|
同行新宿西口法人営業第二部長
|
2005年6月
|
同行執行役員東日本第四法人営業本部長
|
2006年4月
|
同行本店(東京)執行役員
|
2006年5月
|
SMBCデリバリーサービス株式会社代表取締役社長
|
2012年6月
|
株式会社日本総研情報サービス代表取締役社長兼執行役員
|
2019年6月
|
当社監査役(非常勤)(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
監査役 非常勤
|
長谷川 啓 一
|
1954年10月3日生
|
1977年4月
|
安田信託銀行株式会社(現みずほ信託銀行株式会社)入行
|
1995年5月
|
同行横浜支店不動産部長
|
2000年5月
|
同行事務システム部長
|
2003年6月
|
みずほ信託銀行株式会社名古屋支店長
|
2005年4月
|
同行執行役員事務品質向上プロジェクトチーム長
|
2006年6月
|
株式会社みずほトラストシステムズ専務取締役
|
2012年6月
|
一般財団法人建設経済研究所専務理事
|
2018年6月
|
株式会社IDホールディングス監査役
|
2020年6月
|
株式会社京都ホテル監査役(非常勤)(現任)
|
2020年6月
|
当社監査役(非常勤)(現任)
|
|
(注)5
|
―
|
計
|
104,000
|
(注) 1.取締役のうち、辻 正次、川﨑 茂の両名は、社外取締役であります。
2.監査役のうち、川辺 雅也、長谷川 啓一の両名は、社外監査役であります。
3.2022年6月28日開催の定時株主総会の終結から1年間
4.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結から4年間
5.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結から4年間
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 (株)
|
伊 藤 祐 子
|
1967年12月24日生
|
2016年12月
|
東京弁護士会登録 安藤法律事務所(現任)
|
-
|
計
|
-
|
② 社外役員の員数並びに当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係について
社外取締役2名並びに、社外監査役2名はいずれも当社「社外役員の独立性に関する基準」に則り、特別な人的関係、資本的関係、取引関係、または利害関係がない独立役員として選任しております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は独立性の高い立場から、取締役会での議案審議等で監視牽制機能を果たす他、外部の広範な知見に基づく適切且つ柔軟な経営判断を下すための機能を果たしております。
社外監査役においても独立性の高い立場から、保有される専門的知見により取締役会での意思決定の客観的且つ適切な助言・提言を行う機能及び監査の役割を果たしております。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会、その他重要な会議にも適宜出席し、経営の監視機能を備えた体制をとっております。
社外取締役及び社外監査役は、会計監査人、財務部門担当取締役、コンプライアンス担当取締役及び内部統制評価を主管する業務監査室とも、定期的及び必要に応じて会合を開催し、内部統制・財務情報等の意見交換、財務内容について情報交換、コンプライアンスに係る情報交換、内部統制評価の状況に係る情報交換を定期的及び必要に応じて連携を図っております。