5 【役員の状況】
男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 12.5%)
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
代表取締役 社長
|
|
渡 邉 要
|
1949年2月25日生
|
1973年8月
|
当社入社
|
1982年11月
|
当社関東北事業部長
|
1982年11月
|
当社取締役
|
1985年11月
|
当社常務取締役
|
1986年12月
|
当社専務取締役
|
1989年12月
|
当社取締役副社長
|
1991年9月
|
丸菱肥料㈱代表取締役社長
|
1991年9月
|
新東化学工業㈱代表取締役社長
|
1993年12月
|
中日本肥料㈱代表取締役
|
1993年12月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
2003年6月
|
明京商事㈱代表取締役会長
|
|
(注)2
|
872
|
常務取締役
|
不動産 事業部長
|
水 谷 勇
|
1954年10月17日生
|
1978年6月
|
当社入社
|
2001年9月
|
当社不動産事業部長(現任)
|
2007年11月
|
日東運輸倉庫㈱ 代表取締役(現任)
|
2007年12月
|
当社取締役
|
2011年12月
|
当社常務取締役(現任)
|
2018年11月
|
名京倉庫㈱代表取締役(現任)
|
|
(注)2
|
9
|
常務取締役
|
管理本部長
|
後 藤 正 幸
|
1968年3月9日生
|
1993年4月
|
当社入社
|
2008年2月
|
当社企画室長
|
2009年10月
|
当社経営企画部長
|
2015年12月
|
当社取締役
|
2017年2月
|
当社管理本部長(現任)
|
2017年10月
|
当社常務取締役(現任)
|
2018年11月
|
明京商事㈱取締役(現任)
|
|
(注)2
|
7
|
取締役
|
製造本部長
|
小 田 達 也
|
1957年1月6日生
|
1981年4月
|
日立化成工業㈱(現日立化成㈱)入社
|
2001年7月
|
同社事業所・品質保証部部長
|
2011年1月
|
同社品質保証部部長
|
2017年4月
|
当社入社
|
2017年4月
|
当社製造本部長(現任)
|
2017年12月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)2
|
1
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
|
宮 下 英 二
|
1956年8月8日生
|
1980年4月
|
松下電工㈱(現パナソニック㈱)入社
|
2009年4月
|
同社制御機器本部事業管理部長兼制御調達・生産管理部長
|
2010年6月
|
パナソニックデバイスSUNX㈱監査役
|
2012年1月
|
パナソニック㈱デバイス社経理センター制御機器ビジネスユニット経理グループマネージャー
|
2013年6月
|
パナソニックデバイスSUNX㈱監査役辞任
|
2013年6月
|
同社常務取締役
|
2014年6月
|
同社専務取締役
|
2017年6月
|
同社退職
|
2017年6月
|
当社顧問
|
2017年12月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
|
森 川 利 政
|
1944年4月17日生
|
1967年4月
|
当社入社
|
1994年12月
|
当社取締役
|
2003年12月
|
当社常務取締役
|
2007年12月
|
当社常務取締役退任
|
2011年12月
|
当社監査役
|
2015年12月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)3
|
26
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
|
伊 藤 彰 夫
|
1967年5月23日生
|
1996年4月
|
株式会社アタックス入社
|
2001年7月
|
公認会計士・税理士登録
|
2002年4月
|
アタックス税理士法人社員
国際部部長
|
2004年6月
|
協同乳業㈱監査役
|
2014年12月
|
当社取締役
|
2015年12月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
2016年10月
|
アタックス税理士法人代表社員
国際部部長(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
|
岩 田 香 織
|
1976年4月23日生
|
2001年10月
|
弁護士登録
|
2001年10月
|
辻巻総合法律事務所入所(現任)
|
2016年12月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
916
|
(注) 1 取締役宮下英二、伊藤彰夫及び岩田香織(戸籍上の氏名は福永香織)は、社外取締役であります。
2 任期は、2018年9月期に係る定時株主総会終結の時から2019年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 任期は、2017年9月期に係る定時株主総会終結の時から2019年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 任期は、2018年9月期に係る定時株主総会終結の時から2020年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 所有株式数については、当社役員持株会における本人の持分株式数を含めております。
6 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
安 田 加 奈
|
1969年4月10日生
|
1993年10月
1997年4月
2000年3月
2004年3月
2009年9月
2010年5月
2016年6月
|
センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
公認会計士登録
安田会計事務所設立 同所所長(現任)
税理士登録
シンポ㈱社外監査役(現任)
スギホールディングス㈱社外監査役(現任)
㈱ゲオホールディングス社外取締役(現任)
|
(注)
|
3
|
(注) 補欠監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
7 当社は、監査等委員会設置会社であります。
監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 宮下英二、委員 森川利政、委員 伊藤彰夫、委員 岩田香織