(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
山田 哲
|
1969年7月28日
生
|
1996年3月
|
当社入社
|
1998年4月
|
アームストロング・ヨシタケ代表取締役就任(現任)
エバーラスティング・バルブ取締役就任(現任)
|
1999年12月
|
当社退社
|
2001年10月
|
当社入社
当社社長室長
|
2002年6月
|
当社取締役社長室長兼営業本部副本部長就任
|
2002年9月
|
ヨシタケ・アームストロング㈱代表取締役就任
|
2003年10月
|
ヨシタケ・ワークス・タイランド代表取締役就任
|
2004年4月
|
当社代表取締役副社長就任
|
2006年4月
|
カワキ計測工業㈱代表取締役社長就任(現任)
|
2006年6月
|
ヨシタケ・アームストロング㈱代表取締役社長就任(現任)
|
2006年6月
|
当社代表取締役社長就任(現任)
|
2009年1月
|
宏洋サンテック㈱代表取締役社長就任
|
2012年4月
|
ヨシタケ・ワークス・タイランド代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)3
|
70
|
取締役
総務部長兼経理部長
|
島 勝彦
|
1962年7月23日
生
|
1985年4月
|
当社入社
|
2004年12月
|
当社経理部長
|
2006年4月
|
カワキ計測工業㈱監査役就任
|
2006年10月
|
エバーラスティング・バルブ取締役就任(現任)
|
2009年1月
|
宏洋サンテック㈱監査役就任
|
2010年6月
|
当社取締役経理部長就任
|
2011年5月
|
ヨシタケ・アームストロング㈱監査役就任(現任)
|
2014年4月
|
当社取締役総務部長兼経理部長就任(現任)
|
2014年5月
|
カワキ計測工業㈱取締役就任
|
2014年5月
|
宏洋サンテック㈱取締役就任
|
2022年5月
|
カワキ計測工業㈱監査役就任(現任)
|
|
(注)3
|
18
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
エンジニアリング事業本部長兼品質保証部長
|
吉野 幸司
|
1963年3月30日
生
|
1985年4月
|
当社入社
|
2004年12月
|
当社技術部長
|
2011年4月
|
当社執行役技術部長兼購買部、品質保証部担当
|
2014年4月
|
当社執行役エンジニアリング事業本部長兼品質保証部担当
|
2014年6月
|
当社取締役エンジニアリング事業本部長兼品質保証部担当就任
|
2018年4月
|
当社取締役エンジニアリング事業本部長兼品質保証部長就任(現任)
|
2022年5月
|
ヨシタケ・アームストロング㈱取締役就任(現任)
|
|
(注)3
|
4
|
取締役
生産本部長
|
早川 健二
|
1962年12月17日
生
|
1984年10月
|
当社入社
|
2011年11月
|
当社執行役製造部長
|
2012年4月
|
ヨシタケ・ワークス・タイランド出向
|
2012年4月
|
ヨシタケ・ワークス・タイランド代表取締役就任(現任)
|
2015年4月
|
当社執行役生産本部長
|
2018年6月
|
当社取締役生産本部長就任(現任)
|
|
(注)3
|
13
|
取締役
エンジニアリング事業本部営業本部長
|
浅田 幸男
|
1967年8月13日
生
|
1991年1月
|
当社入社
|
2014年4月
|
当社執行役エンジニアリング事業本部部長
|
2015年1月
|
ヨシタケ・アームストロング㈱取締役就任(現任)
|
2018年6月
|
当社取締役エンジニアリング事業本部営業本部長就任(現任)
|
|
(注)3
|
7
|
取締役
エンジニアリング事業本部
部長(海外販売担当)
|
橋本 育夫
|
1970年3月25日
生
|
1995年7月
|
当社入社
|
2015年1月
|
当社海外販売事業部長就任
|
2019年4月
|
当社エンジニアリング事業本部部長
|
2022年6月
|
当社取締役エンジニアリング事業本部部長(海外販売担当)就任(現任)
|
|
(注)3
|
-
|
取締役
(監査等委員)
|
水谷 博之
|
1952年1月3日
生
|
1990年6月
|
名古屋市弁護士会登録
|
2004年4月
|
名古屋市弁護士会副会長
|
2008年4月
|
名古屋家庭裁判所調停委員(現任)
|
2011年5月
|
株式会社カーマ(現 DCM株式会社)社外監査役
|
2011年6月
|
愛知県収用委員会委員
|
2012年11月
|
愛知県公害審査会委員
|
2017年6月
|
株式会社丸順社外監査役(現任)
|
2019年6月
|
当社監査役就任
|
2022年6月
|
当社取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)4
|
-
|
取締役
(監査等委員)
|
林 宏忠
|
1969年10月7日
生
|
1994年5月
|
シミズ工業㈱入社
|
2004年4月
|
㈱名古屋熱錬工業所(現㈱メイネツ)入社
|
2009年10月
|
同社専務取締役就任
|
2011年4月
|
同社代表取締役社長就任(現任)
|
2013年4月
|
デルタ㈱設立 代表取締役就任(現任)
|
2015年6月
|
当社監査役就任
|
2022年6月
|
当社取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)4
|
-
|
取締役
(監査等委員)
|
加藤 敦
|
1970年3月25日
生
|
1992年4月
|
㈱セーシン入社
|
2010年4月
|
同社代表取締役就任(現任)
|
2015年6月
|
当社取締役就任
|
2022年6月
|
当社取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)4
|
-
|
計
|
113
|
(注)1 2022年6月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2 取締役水谷 博之、林 宏忠および加藤 敦は、社外取締役であります。
3 2022年6月23日開催の定時株主総会から2023年6月開催予定の定時総会終結の時までであります。
4 2022年6月23日開催の定時株主総会から2024年6月開催予定の定時総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役水谷 博之、林 宏忠および加藤 敦は、東京証券取引所の上場規則に定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届出しております。
いずれの社外取締役とも、当社との間において人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針について特段の定めを置いておりませんが、取締役会および監査等委員会に出席し中立的な立場から意見を表明し、透明かつ公正性の高い経営を担保するため、監査等委員である社外取締役を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
全員が監査等委員である社外取締役は、適宜内部監査室および内部統制部門との会合を持ち、相互に連携して監督、監査の実効性を確保しております。