(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 12名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 7.7%)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長 Chief Executive Officer
|
佐藤 雅之
|
1955年5月18日生
|
1979年4月
|
当社入社
|
2009年7月
|
当社執行役員財務本部長代行
|
2010年7月
|
当社取締役Chief Financial
Officer兼財務本部長
|
2011年7月
|
当社常務取締役Chief Financial Officer兼経営統括本部長
|
2012年6月
|
当社取締役副社長
Chief Financial Officer
兼経営統括本部長
|
2013年4月
|
当社取締役副社長
Chief Financial Officer
兼経営統括本部長
兼セキュリティ対策室長
|
2014年6月
|
当社代表取締役会長
|
2017年6月
|
当社代表取締役会長Chief
Executive Officer(現職)
|
|
(注)3
|
42
|
代表取締役社長 Chief Operating Officer
|
石塚 忠
|
1951年10月3日生
|
1972年4月
|
当社入社
|
2004年7月
|
当社執行役員エネルギープロジェクト統括本部長代行
|
2005年6月
|
当社常務執行役員エネルギープロジェクト統括本部長代行
|
2007年8月
|
当社常務執行役員工務統括本部長
|
2008年6月
|
当社常務取締役工務統括本部長
|
2010年6月
|
当社専務取締役
|
2011年6月
|
当社取締役副社長
|
2014年7月
|
当社取締役副社長執行役員
セキュリティ対策室長
|
2015年6月
|
当社取締役退任
|
2017年2月
|
当社上席副社長執行役員
Chief Project Officer
|
2017年6月
|
当社代表取締役社長Chief
Operating Officer(現職)
|
2019年10月
|
日揮株式会社取締役(現職)
|
|
(注)3
|
45
|
取締役副社長執行役員 Chief Financial Officer
|
寺嶋 清隆
|
1959年3月3日生
|
1981年4月
|
当社入社
|
2007年8月
|
当社法務・コンプライアンス
統括室コンプライアンス室長
|
2011年7月
|
当社経営統括本部管理部長
|
2014年7月
|
当社執行役員経営統括本部長代
行
|
2016年6月
|
当社取締役執行役員
経営統括本部長代行
|
2016年9月
|
当社取締役執行役員
経営統括本部長
|
2017年6月
|
当社取締役常務執行役員
経営統括本部長
|
2018年4月
|
当社取締役専務執行役員Chief
Financial Officer兼経営統括本部長
|
2019年4月
|
当社取締役専務執行役員Chief Financial Officer兼経営統括本部長兼法務・コンプライアンス統括室長
|
2019年10月
|
当社取締役専務執行役員Chief Financial Officer
兼グループ経営推進部長
|
2020年4月
|
当社取締役副社長執行役員Chief Financial Officer(現職)
|
|
(注)3
|
24
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
山田 昇司
|
1960年1月23日生
|
1983年4月
|
当社入社
|
2018年4月
|
当社執行役員日揮Japan設立準備室長兼インフラ統括本部国内インフラプロジェクト本部長代行
|
2018年7月
|
当社執行役員日揮Japan設立準備室長兼インフラ統括本部国内インフラプロジェクト本部長代行兼営業本部長代行
|
2019年4月
|
当社執行役員日揮Japan設立準備室長兼国内インフラプロジェクト本部長代行
|
2019年10月
|
日揮株式会社代表取締役社長執行役員(現職)
|
2021年6月
|
当社取締役(現職)
|
|
(注)3
|
18
|
取締役
|
遠藤 茂
|
1948年10月16日生
|
1974年4月
|
外務省入省
|
2001年4月
|
中東アフリカ局審議官
|
2002年2月
|
領事移住部審議官
|
2003年8月
|
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部大使兼在ジュネーブ日本国総領事館総領事
|
2007年3月
|
在チュニジア特命全権大使
|
2009年7月
|
在サウジアラビア特命全権大使
|
2012年10月
|
外務省退官
|
2013年6月
|
当社社外取締役(現職)
|
2013年6月
|
飯野海運株式会社社外取締役
|
2014年4月
|
外務省参与(現職)
|
2018年6月
|
株式会社ADEKA社外取締役
(現職)
|
|
(注)3
|
-
|
取締役
|
松島 正之
|
1945年6月15日生
|
1968年4月
|
日本銀行入行
|
1998年6月
|
同行理事(国際関係担当)
|
2002年6月
|
ボストン・コンサルティング・グループ上席顧問
|
2005年2月
|
クレディ・スイス証券株式会社シニア・エグゼクティブ・アドバイザー
|
2008年6月
|
同社会長
|
2011年5月
|
ボストン・コンサルティング・グループ シニア・アドバイザー
|
2011年6月
|
三井不動産株式会社社外取締役
|
2011年6月
|
株式会社商船三井社外取締役
|
2014年9月
|
インテグラル株式会社常勤顧問
(現職)
|
2016年6月
|
当社社外取締役(現職)
|
2017年7月
|
太陽有限責任監査法人経営評議会委員(現職)
|
|
(注)3
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
植田 和男
|
1951年9月20日生
|
1989年4月
|
東京大学経済学部助教授
|
1993年3月
|
同大学経済学部教授
|
1998年4月
|
日本銀行政策委員会審議委員
|
2005年4月
|
東京大学大学院経済学研究科
教授
|
2005年10月
|
同大学大学院経済学研究科長
|
2005年10月
|
同大学経済学部長
|
2008年10月
|
株式会社日本政策投資銀行
社外取締役(現職)
|
2017年4月
|
東京大学金融教育研究センター
センター長
|
2017年4月
|
共立女子大学国際学部教授
|
2017年6月
|
東京大学名誉教授(現職)
|
2017年6月
|
株式会社メルコホールディングス社外監査役
|
2019年6月
|
当社社外取締役(現職)
|
2020年4月
|
共立女子大学ビジネス学部長
(現職)
|
2020年4月
|
同大学ビジネス学部教授
(現職)
|
|
(注)3
|
-
|
取締役
|
八尾 紀子
|
1967年8月27日生
|
1995年3月
|
最高裁判所司法研修所修了
|
1995年4月
|
弁護士登録(福岡県弁護士会)
|
2001年9月
|
ポール・ヘイスティングス・ジャノフスキー&ウォルカー法律事務所入所
|
2002年10月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
|
2002年10月
|
ニューヨーク州弁護士資格取得
|
2007年7月
|
TMI総合法律事務所入所
|
2008年1月
|
TMI総合法律事務所パートナー
(現職)
|
2014年10月
|
株式会社海外交通・都市開発事業支援機構社外監査役
|
2015年11月
|
株式会社明光ネットワークジャパン社外取締役(現職)
|
2016年6月
|
サトーホールディングス株式会社社外監査役(現職)
|
2019年6月
|
株式会社朝日ネット社外取締役(現職)
|
2021年6月
|
当社社外取締役(現職)
|
|
(注)3
|
-
|
監査役 (常勤)
|
伊勢谷 泰正
|
1950年7月18日生
|
1976年4月
|
当社入社
|
2005年6月
|
当社執行役員産業プロジェクト統括本部ライフサイエンス・ケミカル事業本部長
|
2006年7月
|
当社執行役員
産業プロジェクト統括本部長代行
|
2007年8月
|
当社執行役員
第2プロジェクト本部長代行
|
2009年7月
|
当社執行役員
産業・国内プロジェクト本部長
|
2010年7月
|
当社取締役
事業推進プロジェクト本部長
|
2014年7月
|
当社上席顧問
|
2018年6月
|
当社常勤監査役(現職)
|
2019年10月
|
日揮株式会社監査役(現職)
|
|
(注)4
|
13
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役 (常勤)
|
武藤 一義
|
1953年12月24日生
|
1979年4月
|
当社入社
|
2011年7月
|
当社執行役員工務統括本部長
|
2012年7月
|
当社執行役員エンジニアリング本部長代行兼国際プロジェクト統括本部プロジェクト本部長スタッフ
|
2013年7月
|
当社執行役員第1プロジェクト本部長代行
|
2014年6月
|
当社常務執行役員第1プロジェクト本部長代行
|
2014年7月
|
当社常務執行役員第1事業本部長
|
2016年9月
|
当社常務執行役員オイル&ガス統括本部プロジェクトマネジメント本部長
|
2017年6月
|
当社顧問オイル&ガス統括本部プロジェクトマネジメント本部長
|
2019年5月
|
当社顧問オイル&ガス統括本部プロジェクトマネジメント本部長スタッフ
|
2019年7月
|
当社シニアフェロー
|
2019年10月
|
日揮グローバル株式会社オイル&ガスプロジェクトカンパニー シニアフェロー プロジェクトマネジメント本部長スタッフ
|
2021年4月
|
日揮グローバル株式会社エネルギーソリューションズ エネルギートランジション本部シニアフェロー
|
2021年6月
|
日揮グローバル株式会社監査役(現職)
|
2021年6月
|
当社常勤監査役(現職)
|
|
(注)5
|
9
|
監査役
|
森 雅夫
|
1942年8月17日生
|
1975年4月
|
茨城大学工学部助教授
|
1982年4月
|
東京工業大学工学部助教授
|
1989年10月
|
同大学工学部教授
|
1996年4月
|
同大学大学院社会理工学研究科教授
|
2002年4月
|
慶應義塾大学理工学部教授
|
2008年4月
|
同大学理工学部非常勤講師
|
2011年6月
|
当社社外監査役(現職)
|
|
(注)4
|
1
|
監査役
|
大野 功一
|
1947年11月1日生
|
1981年4月
|
関東学院大学経済学部助教授
|
1991年4月
|
同大学経済学部教授
|
1996年4月
|
同大学経済学部長
|
1999年12月
|
同大学学長
|
2007年7月
|
日本公認会計士協会理事
|
2009年3月
|
横浜市外郭団体等経営改革委員会委員長
|
2009年12月
|
関東学院大学学長
|
2014年6月
|
当社社外監査役(現職)
|
2014年10月
|
横浜市外郭団体等経営向上委員会委員長
|
2018年4月
|
関東学院大学名誉教授(現職)
|
|
(注)4
|
-
|
監査役
|
高松 則雄
|
1952年6月3日生
|
1976年4月
|
住友生命保険相互会社入社
|
2002年4月
|
同社執行役員兼事業企画部長
|
2005年4月
|
同社常務執行役員
|
2005年7月
|
同社取締役常務執行役員
|
2010年4月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2013年7月
|
スミセイ情報システム株式会社
取締役会長
|
2015年6月
|
カルソニックカンセイ株式会社
社外取締役
|
2016年6月
|
当社社外監査役(現職)
|
|
(注)4
|
-
|
計
|
156
|
(注)1.取締役のうち遠藤茂、松島正之、植田和男及び八尾紀子は、社外取締役である。
2.監査役のうち森雅夫、大野功一及び高松則雄は、社外監査役である。
3.取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
4.監査役のうち伊勢谷泰正、森雅夫、大野功一及び高松則雄の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
5.監査役のうち武藤一義の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
② 社外取締役及び社外監査役の状況
提出日現在において、当社は、社外取締役を4名、社外監査役を3名選任しております。当社の社外役員は、いずれも以下のとおり各々の専門性により培われた高い見識を有しており、独立した立場からの監督・監査によって当社のコーポレート・ガバナンスの更なる強化に貢献いただけるものと判断しております。
なお、社外役員の選任にあたっては、当社からの独立性を確保するため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の独立性に関する判断基準を参考としながら、候補者個人及びその所属法人又は出身法人(組合等の団体を含む)と当社との人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係を総合的に勘案し、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者を社外役員とすることとしております。
<社外取締役>
氏名
|
当社及び他の会社等との関係
|
選任理由
|
遠藤 茂
|
同氏は、元 在サウジアラビア特命全権大使であり、また、提出日現在において外務省参与及び株式会社ADEKAの社外取締役を務めております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
|
直接企業経営に関与した経験はありませんが、サウジアラビア及びチュニジアの特命全権大使を歴任する等、当社グループの主要なビジネスマーケットに関する豊富な経験・知見を有しております。上記の経験・知見をいかし、経営・業務執行に対する的確な助言及び独立した立場からの監督機能を発揮する社外取締役として、職務を適切に遂行することを通じて、当社の企業価値の持続的向上に貢献できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
|
松島 正之
|
同氏は、元 日本銀行理事であり、また、提出日現在においてインテグラル株式会社の常勤顧問及び太陽有限責任監査法人の経営評議会委員を務めております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
|
日本銀行理事を務める等、金融界及び企業経営に関する豊富な経験・知見を有しております。上記の経験・知見をいかし、経営・業務執行に対する的確な助言及び独立した立場からの監督機能を発揮する社外取締役として、職務を適切に遂行することを通じて、当社の企業価値の持続的向上に貢献できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
|
植田 和男
|
同氏は、東京大学経済学部教授及び学部長等を歴任され、提出日現在において同大学の名誉教授であり、また、株式会社日本政策投資銀行の社外取締役、共立女子大学ビジネス学部の学部長及び同大学ビジネス学部の教授を務めております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
|
直接企業経営に関与した経験はありませんが、マクロ経済学の専門家としての豊富な学識経験を有しております。上記の経験・知見をいかし、経営・業務執行に対する的確な助言及び独立した立場からの監督機能を発揮する社外取締役として、職務を適切に遂行することを通じて、当社の企業価値の持続的向上に貢献できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
|
八尾 紀子
|
同氏は、提出日現在においてTMI総合法律事務所のパートナー弁護士であり、また、株式会社明光ネットワークジャパン及び株式会社朝日ネットの社外取締役並びにサトーホールディングス株式会社の社外監査役を務めております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
|
直接企業経営に関与した経験はありませんが、国際経験豊富な弁護士としての専門的な知識及び高い見識を有しております。上記の経験・知見をいかし、経営・業務執行に対する的確な助言及び独立した立場からの監督機能を発揮する社外取締役として、職務を適切に遂行することを通じて、当社の企業価値の持続的向上に貢献できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
|
<社外監査役>
氏名
|
当社及び他の会社等との関係
|
選任理由
|
森 雅夫
|
同氏は、東京工業大学、慶應義塾大学等の教授職を歴任された学識経験者であります。同氏は当社株式を1,000株保有しておりますが、同氏と当社との間に人的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
|
直接企業経営に関与した経験はありませんが、経営工学の専門家としての豊富な学識経験を有しております。上記の学識経験をいかし、独立した客観的な視点より経営・業務執行に対する監査を行う監査役として、職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役として選任しております。
|
大野 功一
|
同氏は、関東学院大学経済学部教授、学長等及び横浜市外郭団体等経営向上委員会の委員長を歴任され、また、提出日現在において関東学院大学の名誉教授であります。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
|
直接企業経営に関与した経験はありませんが、会計学の専門家としての豊富な学識経験及び大学学長としての経験を有しております。上記の経験をいかし、独立した客観的な視点より経営・業務執行に対する監査を行う監査役として、職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役として選任しております。
|
高松 則雄
|
同氏は、元 住友生命保険相互会社代表取締役であります。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
|
住友生命保険相互会社において代表取締役を務める等、企業経営に関する豊富な経験・知見を有しております。上記の経験・知見をいかし、独立した客観的な視点より経営・業務執行に対する監査を行う監査役として、職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役として選任しております。
|
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等において、内部監査、監査役監査及び会計監査の結果も含めた業務執行状況に関する報告を受け、独立した立場から、適宜適切な発言を行うことにより当社経営の監督を行っております。
社外監査役は、監査役会を通じてグループ経営会議等の重要会議の情報を得るほか、当社各部門及び当社グループの担当者への業務執行状況を聴取し、また国内外のプロジェクト現場及び事務所の調査等の報告を受けることにより情報を収集し、監査業務を実施し、取締役会で必要な発言を適宜行っています。また、これらを行う上で内部監査部門及び会計監査人と連携し、コーポレート・ガバナンスの更なる向上を図っております。