(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
青木 一英
|
1974年9月11日
|
1998年4月
|
大正製薬㈱入社
|
2002年4月
|
当社入社 企画室長
|
2003年10月
|
香港日幸有限公司董事長(現任)
|
2003年11月
|
当社取締役CMO (最高営業責任者)
|
2003年11月
|
NIX OF AMERICA取締役(現任)
|
2008年10月
|
取締役副社長兼事業戦略本部長
|
2011年6月
|
上海日更国際貿易有限公司 董事(現任)
|
2013年10月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
|
(注4)
|
124,500
|
取締役
相談役
|
青木 伸一
|
1947年6月19日
|
1971年4月
|
エッソスタンダード石油㈱(現エクソンモービル㈲)入社
|
1976年10月
|
日幸工業㈱(現当社)入社
|
1977年11月
|
取締役企画室長
|
1980年4月
|
常務取締役企画室長
|
1980年12月
|
専務取締役企画室長
|
1987年4月
|
代表取締役社長
|
1995年1月
|
NIX OF AMERICA取締役(現任)
|
2013年10月
|
当社代表取締役会長
|
2017年12月
|
取締役会長
|
2021年12月
|
取締役相談役(現任)
|
|
(注4)
|
68,920
|
取締役
グローバル管理
本部長
|
先本 孝志
|
1957年9月7日
|
1980年4月
|
日幸工業㈱(現当社)入社
|
2000年4月
|
管理本部 総務部長
|
2003年11月
|
取締役CPO (最高人事責任者)
兼 総務部長
|
2003年11月
|
NIX OF AMERICA取締役
|
2006年10月
|
当社取締役管理本部長
|
2011年4月
|
取締役兼グローバル管理本部長(現任)
|
2011年6月
|
上海日更国際貿易有限公司 監事(現任)
|
2013年9月
|
NIX TRADING (THAILAND) LTD.取締役
|
2016年2月
|
珠海立高精機科技有限公司 監事(現任)
|
|
(注4)
|
51,100
|
取締役
グローバルサプライ
本部長
|
射水 郁郎
|
1962年10月23日
|
1985年4月
|
日幸工業㈱ (現当社)入社
|
2002年10月
|
ベターリビンググループ(BLG)バイスプレジデント
|
2007年10月
|
経営役員 住設機器事業部長
|
2010年10月
|
経営役員 グローバル事業本部 副本部長
|
2010年10月
|
上海日更国際貿易有限公司 董事長(現任)
|
2012年10月
|
当社経営役員 グローバル営業本部長
|
2013年12月
|
取締役兼グローバル事業本部長
|
2020年10月
|
取締役兼グローバルサプライ本部長(現任)
|
|
(注4)
|
20,000
|
取締役
|
玉井 敏博
|
1960年1月9日
|
1982年4月
|
㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行
|
2004年10月
|
㈱三井住友銀行蒲田法人営業部部長
|
2013年4月
|
㈱マックスガイホールディングス経理部長
|
2015年1月
|
同社最高財務責任者CFO兼海外推進室長
|
2015年10月
|
MAXGUY (THAILAND) CO.,LTD 代表取締役社長(現任)
|
2016年12月
|
LINKING BRIDGE JAPAN LLC 代表社員(現任)
|
2017年12月
|
当社社外取締役(現任)
|
2022年8月
|
㈱AK社外取締役(現任)
|
|
(注4)
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
藤田 隆久
|
1973年2月22日
|
2006年4月
|
エキスパート・リンク㈱代表取締役(現任)
|
2007年3月
|
㈱ガイアックス社外取締役(現任)
|
2017年9月
|
㈱M&Aの窓口代表取締役(現任)
|
2020年10月
|
有限会社味の正福代表取締役(現任)
|
2021年12月
|
当社社外取締役(現任)
|
|
(注4)
|
-
|
監査役
(常勤)
|
香川 博
|
1956年1月21日
|
1978年4月
|
不二サッシ㈱入社
|
2008年8月
|
日興電機工業㈱入社 経理部長
|
2016年6月
|
当社入社 経理部長
|
2020年12月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注6)
|
1,000
|
監査役
|
藤田 博司
|
1969年10月1日
|
1999年10月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社
|
2005年7月
|
藤田公認会計士事務所開業 同所所長
|
2006年10月
|
東陽監査法人非常勤職員
|
2009年5月
|
日之出監査法人代表社員
|
2015年6月
|
愛光電気㈱社外取締役
|
2020年10月
|
ピクセルカンパニーズ㈱社外監査役(現任)
|
2021年12月
|
当社社外監査役(現任)
|
2022年10月
|
税理士法人ロード&スカイ設立代表社員(現任)
|
|
(注5)
|
-
|
監査役
|
高久 尚彦
|
1966年3月29日
|
1995年4月
|
弁護士登録
三好総合法律事務所入所
|
2003年1月
|
高久・渡辺法律事務所設立
|
2011年2月
|
ライツ法律特許事務所設立(現任)
|
2022年12月
|
当社社外監査役(現任)
|
|
(注7)
|
-
|
計
|
265,520
|
(注)1.取締役 玉井敏博及び取締役 藤田隆久は、社外取締役であります。
2.監査役 藤田博司及び監査役 高久尚彦は、社外監査役であります。
3.代表取締役社長 青木一英は、取締役相談役 青木伸一の長男であります。
4.2022年12月17日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2021年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2020年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の規定より、前任者の任期満了の時までであります。なお、前任者の任期は2019年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
②社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名(うち独立役員は4名)であります。
社外取締役である玉井敏博氏は、当社グループとの間に資本的・人的関係、取引関係はないため、独立性に及ぼす影響はないと判断しております。同氏は、金融分野の実務経験者として高い見識を有しており、さらに海外企業の経営に対する知見が高いことから選任いたしました。また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役の要件を備えていることから、当社の独立役員としても選任しております。
社外取締役である藤田隆久氏は、当社グループとの間に資本的・人的関係、取引関係はないため、独立性に及ぼす影響はないと判断しております。同氏は、企業経営の実務経験者として高い見識を有しており、企業経営に精通しております。企業経営に不可欠なガバナンスやコンプライアンスに対する知見が高いことから選任いたしました。また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役の要件を備えていることから、当社の独立役員としても選任しております。
社外監査役である藤田博司氏は、当社グループとの間に資本的・人的関係、取引関係はないため、独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。同氏は、公認会計士として長い経験を持ち数多くの企業経営者との交流実績があり、企業経営に不可欠なガバナンスやコンプライアンスに対する知見が高いことから選任いたしました。また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外監査役の要件を備えていることから、当社の独立役員としても選任しております。
社外監査役である高久尚彦氏は、当社グループとの間に資本的・人的関係、取引関係はないため、独立性に及ぼす影響はないと判断しております。同氏は、弁護士としての豊富な知識と経験を有しており、当社の論理に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって当社の経営を監督できることから選任いたしました。また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外監査役の要件を備えていることから、当社の独立役員としても選任しております。四氏とも高い知見から当社の経営監視に務め、コーポレート・ガバナンスの強化を担っております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、社内取締役と緊密な情報交換を図るとともに取締役会において適切な意見具申や提言を行っております。
社外監査役は、社内監査役との緊密な情報交換を図り、監査役会並びに取締役会において適切な意見具申や提言を行っております。また、各監査役は監査方針に基づき、取締役会他への出席や業務監査の他、内部監査部門及び会計監査人と情報交換や意見交換を行い、相互に連携しております。