(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
2022年3月25日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は以下のとおりです。
男性 15名 女性 5名 (役員のうち女性の比率 25.0%)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役 社長 チームワーク総研 所長
|
西 端 慶 久 (青野 慶久)
|
1971年6月26日
|
1994年4月
|
松下電工株式会社入社
|
1997年8月
|
当社設立 取締役副社長
|
2005年4月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
2015年4月
|
サイボウズ・ラボ株式会社代表取締役社長
|
|
(注2)
|
8,923,400
(注5)
|
取締役
|
石 黒 照 朗
|
1989年5月11日
|
2014年4月
|
当社入社(現経営支援本部兼運用本部所属)
|
2021年3月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注2)
|
1,000
|
取締役
|
後 迫 孝
|
1976年6月3日
|
1999年4月
|
朝日情報システムズ株式会社入社
|
2005年4月
|
当社入社
|
2016年1月
|
当社システムコンサルティング本部 Developer Leading部長(現任)
|
2019年9月
|
当社カスタマー本部 ファンコミュニティ後援部長
|
2021年1月
|
当社カスタマー本部 ファンコミュニティ推進部長(現任)
|
2021年3月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注2)
|
21,200
|
取締役
|
大 槻 幸 夫
|
1975年10月3日
|
2000年4月
|
株式会社レスキューナウ・ドット・ネット設立
|
2005年5月
|
当社入社
|
2015年2月
|
当社ビジネスマーケティング本部 コーポレートブランディング部長(現任)
|
2021年3月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注2)
|
15,300
|
取締役
|
岡 田 陸
|
1997年5月28日
|
2020年4月
|
当社入社(現人事本部所属)
|
2021年3月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注2)
|
400
|
取締役
|
栗 山 圭 太
|
1978年9月19日
|
2002年4月
|
丸三証券株式会社入社
|
2003年8月
|
当社入社
|
2016年1月
|
当社営業本部長(現任)
|
2018年1月
|
当社グローバル事業本部長
|
2020年1月
|
当社事業戦略室長(現任)
|
2021年3月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注2)
|
42,400
|
取締役
|
酒 本 健太郎
|
1987年5月11日
|
2010年4月
|
当社入社(現営業本部所属)
|
2021年3月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注2)
|
4,900
|
取締役
|
鈴 木 亜希子
|
1980年9月15日
|
2004年4月
|
キヤノンシステムアンドサポート株式会社入社
|
2006年8月
|
当社入社(現ビジネスマーケティング本部所属)
|
2021年3月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注2)
|
3,900
|
取締役
|
田 尻 弓 佳 (中根 弓佳)
|
1977年2月6日
|
1999年4月
|
大阪ガス株式会社入社
|
2001年2月
|
当社入社
|
2009年7月
|
内部統制本部知財法務部長
|
2014年1月
|
事業支援本部長
|
2019年1月
|
人事本部長(現任)・法務統制本部長(現任)
|
2021年3月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注2)
|
47,300
|
取締役
|
千 葉 大 生
|
1992年2月10日
|
2015年7月
|
独立法人日本貿易振興機構入構
|
2017年10月
|
Kintone Corporation入社(現事業戦略室所属)
|
2021年3月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注2)
|
―
|
取締役
|
Dave Landa
|
1968年10月12日
|
1991年1月
|
Silicon Valley Technology, Inc.入社
|
2004年1月
|
SPG Solutions, LLC, Vice President - Strategic Business Development
|
2014年9月
|
Kintone Corporation, COO
|
2016年1月
|
同社CEO(現任)
|
2021年3月
|
当社取締役(現任)
|
<重要な兼職の状況> Kintone Corporation, CEO
|
|
(注2)
|
―
|
取締役
|
中 村 亜砂美
|
1976年7月22日
|
2000年4月
|
株式会社トライグループ入社
|
2004年4月
|
デザインエクスチェンジ株式会社入社
|
2006年2月
|
当社入社(現チームワーク総研所属)
|
2021年3月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注2)
|
6,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
林 忠 正
|
1975年5月10日
|
2003年4月
|
株式会社UFJ銀行入行
|
2004年9月
|
株式会社リクルート入社
|
2011年10月
|
国立大学法人大阪大学任官
|
2013年10月
|
当社入社
|
2016年1月
|
当社経営企画室長
|
2018年7月
|
当社経営戦略本部長
|
2020年7月
|
当社経営支援本部長(現任)
|
2021年3月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注2)
|
26,600
|
取締役
|
深 澤 修一郎
|
1989年10月16日
|
2010年4月
|
当社入社(現ビジネスマーケティング本部所属)
|
2021年3月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注2)
|
4,400
|
取締役
|
森 岡 貴 和
|
1970年3月20日
|
1992年4月
|
株式会社住友銀行入行
|
1999年3月
|
明京電機株式会社入社
|
2001年10月
|
ジリオンネットワークス株式会社入社
|
2005年8月
|
当社入社
|
2016年1月
|
当社営業本部副本部長(現任)
|
2021年3月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注2)
|
70,000
|
取締役
|
山 口 ほだか
|
1974年10月27日
|
1995年4月
|
松下テクノトレーディング株式会社入社
|
2005年3月
|
当社入社(現ビジネスマーケティング本部所属)
|
2021年3月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注2)
|
11,400
|
取締役
|
山 田 翠
|
1996年8月16日
|
2019年4月
|
当社入社(現ビジネスマーケティング本部所属)
|
2021年3月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注2)
|
400
|
監査役 (常勤)
|
田 畑 正 吾
|
1971年7月10日
|
1995年4月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
2000年1月
|
株式会社インフォキャスト設立 同社取締役
|
2000年9月
|
インデックスデジタル株式会社(現 シナジーマーケティング株式会社)設立 同社取締役
|
2005年6月
|
株式会社四次元グループ(現 シナジーマーケティング株式会社) 同社取締役
|
2006年7月
|
シナジーマーケティング株式会社 同社取締役副社長
|
2013年1月
|
米国法人 SMIA Corporation 設立 CEO
|
2015年3月
|
当社社外監査役(現任)
|
|
(注3)
|
―
|
監査役
|
小 川 義 龍
|
1964年4月15日
|
1991年11月
|
司法試験合格
|
1992年4月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
1994年4月
|
佐瀬米川法律事務所入所
|
1999年8月
|
小川義龍法律事務所(現 小川綜合法律事務所) 開設
|
2000年10月
|
当社顧問弁護士
|
2002年4月
|
当社社外監査役(現任)
|
2019年3月
|
トヨクモ株式会社社外監査役(現任)
|
|
(注4)
|
―
|
監査役
|
中 川 雅 文
|
1949年10月30日
|
1973年4月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
1980年8月
|
公認会計士坪井共同監査事務所(現法人名 有限責任 あずさ監査法人)入所
|
1983年4月
|
公認会計士資格登録
|
1985年11月
|
中川公認会計士事務所開設(現任)
|
1988年11月
|
税理士資格登録
|
2007年4月
|
当社社外監査役(現任)
|
2010年1月
|
アミタホールディングス株式会社社外監査役(現任)
|
|
(注3)
|
―
|
計
|
9,178,700
|
(注) 1.監査役 田畑正吾、小川義龍及び中川雅文は、社外監査役であります。
2.2021年3月28日の定時株主総会から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3.2019年3月30日の定時株主総会から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。なお、監査役 中川雅文氏は2022年3月26日の定時株主総会終了をもって辞任される予定です。
4.2021年3月28日の定時株主総会から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.代表取締役社長青野慶久の所有株式数には、同氏が代表取締役社長を務めるCbzサポーターズ株式会社の所有株式数8,082,600株が含まれております。
② 2022年3月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役9名選任の件」及び「監査役1名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項までの内容(役職等)を含めて記載しております。
男性 10名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 16.7%)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役 社長 チームワーク総研 所長
|
西 端 慶 久 (青野 慶久)
|
1971年6月26日
|
1994年4月
|
松下電工株式会社入社
|
1997年8月
|
当社設立 取締役副社長
|
2005年4月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
2015年4月
|
サイボウズ・ラボ株式会社代表取締役社長
|
|
(注3)
|
8,923,400
(注7)
|
取締役
|
北 原 康 富
|
1955年6月10日
|
1977年4月
|
日本電気ソフトウェア株式会社入社
|
1983年8月
|
日本ディジタルイクイップメント株式会社入社
|
1993年1月
|
日本インテグラート株式会社 代表取締役社長
|
2006年5月
|
インテグラート株式会社 代表取締役会長
|
2009年1月
|
当社入社
|
2010年1月
|
株式会社ナーチュア 代表取締役社長(現任)
|
2012年4月
|
名古屋商科大学大学院マネジメント研究科(MBA) 教授・研究科長(現任)
|
2018年3月
|
学校法人栗本学園 理事(現任)
|
(重要な兼職の状況)
|
株式会社ナーチュア代表取締役社長
名古屋商科大学大学院マネジメント研究科(MBA) 教授・研究科長
|
|
(注3)
|
―
|
取締役
|
田 尻 弓 佳 (中根 弓佳)
|
1977年2月6日
|
1999年4月
|
大阪ガス株式会社入社
|
2001年2月
|
当社入社
|
2009年7月
|
内部統制本部知財法務部長
|
2014年1月
|
事業支援本部長
|
2019年1月
|
人事本部長(現任)・法務統制本部長(現任)
|
2021年3月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注3)
|
47,300
|
取締役
|
林 忠 正
|
1975年5月10日
|
2003年4月
|
株式会社UFJ銀行入行
|
2004年9月
|
株式会社リクルート入社
|
2011年10月
|
国立大学法人大阪大学任官
|
2013年10月
|
当社入社
|
2016年1月
|
当社経営企画室長
|
2018年7月
|
当社経営戦略本部長
|
2020年7月
|
当社経営支援本部長(現任)
|
2021年3月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注3)
|
26,600
|
取締役
|
穂 積 真 人
|
1990年5月10日
|
2013年4月
|
株式会社京王エージェンシー入社
|
2016年11月
|
株式会社東急エージェンシー入社
|
2021年9月
|
当社入社(現ビジネスマーケティング本部所属)
|
|
(注3)
|
73
|
取締役
|
Michael O’Connor
|
1970年4月21日
|
2002年8月
|
Softrax, Sales Account Manager
|
2006年9月
|
PaperThin, Sales Account Manager
|
2013年4月
|
QuickBase Corporation, Strategic Account Executive
|
2018年1月
|
Kintone Corporation入社(現営業本部所属)
|
|
(注3)
|
―
|
取締役
|
松 川 隆
|
1972年9月6日
|
1996年4月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
2005年4月
|
株式会社東成社入社
|
2009年10月
|
ドリームパートナーズ株式会社入社
|
2012年4月
|
当社入社(現チームワーク総研所属)
|
|
(注3)
|
22,161
|
取締役
|
吉 原 克 志
|
1968年11月6日
|
1992年4月
|
富士ゼロックス株式会社入社
|
2007年10月
|
富士ゼロックス愛知株式会社入社
|
2019年1月
|
当社入社(現営業本部所属)
|
|
(注3)
|
368
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
渡 邊 裕 子
|
1970年5月2日
|
1996年8月
|
JAPAN SOCIETY, Senior Program Officer
|
2006年6月
|
Eurasia Group, Director, Corporate Advisory Services (Japan)
|
2018年12月
|
HSW Japan, Partner and Co-founder(現任)
|
2019年8月
|
888 NY Consulting, LLC, Founder and Owner(現任)
|
(重要な兼職の状況)
|
HSW Japan, Partner and Co-founder
888 NY Consulting, LLC, Founder and Owner
|
|
(注3)
|
―
|
監査役 (常勤)
|
田 畑 正 吾
|
1971年7月10日
|
1995年4月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
2000年1月
|
株式会社インフォキャスト設立 同社取締役
|
2000年9月
|
インデックスデジタル株式会社(現 シナジーマーケティング株式会社)設立 同社取締役
|
2005年6月
|
株式会社四次元グループ(現 シナジーマーケティング株式会社) 同社取締役
|
2006年7月
|
シナジーマーケティング株式会社 同社取締役副社長
|
2013年1月
|
米国法人 SMIA Corporation 設立 CEO
|
2015年3月
|
当社社外監査役(現任)
|
|
(注4)
|
―
|
監査役
|
小 川 義 龍
|
1964年4月15日
|
1991年11月
|
司法試験合格
|
1992年4月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
1994年4月
|
佐瀬米川法律事務所入所
|
1999年8月
|
小川義龍法律事務所(現 小川綜合法律事務所) 開設
|
2000年10月
|
当社顧問弁護士
|
2002年4月
|
当社社外監査役(現任)
|
2019年3月
|
トヨクモ株式会社社外監査役(現任)
|
|
(注5)
|
―
|
監査役
|
植 松 則 行
|
1960年6月24日
|
1985年3月
|
等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1988年10月
|
公認会計士登録
|
1998年1月
|
デロイトトーマツコンサルティング株式会社入社
|
1999年6月
|
同社製造グループ・九州事業部担当パートナー
|
2000年7月
|
植松公認会計士事務所所長(現任)
|
2011年6月
|
有限会社エス・ユー・コンサルタント代表取締役(現任)
|
2012年6月
|
株式会社NJK社外監査役
|
2013年2月
|
国際マネジメントシステム認証機構株式会社社外監査役(現任)
|
2015年1月
|
株式会社鎌倉新書社外監査役
|
2016年4月
|
同社 社外取締役・監査等委員(現任)
|
2016年6月
|
アステラス製薬株式会社社外監査役
|
2018年6月
|
同社 社外取締役・監査等委員
|
2019年3月
|
LINE株式会社社外監査役(現任)
|
(重要な兼職の状況)
|
植松公認会計士事務所所長
有限会社エス・ユー・コンサルタント代表取締役
国際マネジメントシステム認証機構株式会社社外監査役
株式会社鎌倉新書社外取締役・監査等委員
LINE株式会社社外監査役
|
|
(注6)
|
―
|
計
|
9,019,902
|
(注) 1.取締役 北原康富及び渡邊裕子は、社外取締役であります。
2.監査役 田畑正吾、小川義龍及び植松則行は、社外監査役であります。
3.2022年3月26日の定時株主総会に承認可決される場合、2022年3月26日の定時株主総会から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2019年3月30日の定時株主総会から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.2021年3月28日の定時株主総会から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.2022年3月26日の定時株主総会に承認可決される場合、2022年3月26日の定時株主総会から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
7.代表取締役社長青野慶久の所有株式数には、同氏が代表取締役社長を務めるCbzサポーターズ株式会社の所有株式数8,082,600株が含まれております。
③ 社外役員の状況
当社は社外取締役を選任しておりません。当社は、変化に富んだIT業界において、迅速かつ柔軟に対応できることが何より重要と考えております。このような中、当社の属する業界や当社の理念及び事業環境等に対する理解が不十分な社外取締役を選任した場合、取締役会での迅速かつ柔軟な意思決定が阻害されるおそれがあります。また、法令上の社外取締役の要件を満たしつつ、当該おそれのない適任者を探して社外取締役として選任することは容易ではない上に、報酬等を含めて相応のコストを要すると考えるため、これを実施しておりません。しかしながら、当社は、意思決定における透明性の向上や多角的視点の導入、ガバナンス体制については極めて重要と考えており、社内外を問わず経営の透明化を図ることを前提として、「誰もが取締役の役割を担う」と考えております。一人ひとりが自立心を持って質問責任を果たし、意思決定者がオープンな場で説明責任を果たすことにより、株主に選任された取締役のみによるガバナンスを超える組織が実現できると考えております。なお、2021年3月1日施行の改正会社法による社外取締役の設置義務を受けて、当社もこれを機に経営体制の見直しと社外取締役候補者の選定を進めてまいりましたところ、適任者にご内諾を頂けましたので、2022年3月26日開催の定時株主総会で社外取締役を選任予定です。
当社は、コーポレート・ガバナンスにおける外部からの客観的かつ中立的な経営監視機能の重要性を認識しており、監査役3名の内3名(うち1名を常勤監査役)全員を社外監査役としております。社外監査役3名は、取締役会へ出席し意見を述べるほか、会計監査人及び内部監査部門を通じた経営監視も行っており、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っております。また、当社は「公明正大」の理念に基づき、インサイダー情報及びプライバシー情報を除き、本部長会及び事業戦略会議の議事録を、社外監査役も閲覧可能な状態で全社公開しており、社内外を問わず経営の透明化に注力しております。
引き続き、今後の経営環境や事業戦略の変化を踏まえ、取締役会で十分な議論がされる環境、迅速かつ柔軟な意思決定及び適切なガバナンス体制等が確保される経営体制につき、検討してまいります。
当社は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外監査役の田畑正吾氏は、当社の一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
社外監査役の小川義龍氏は、当社の顧問弁護士を務めておりましたが、現在は顧問契約を終了しており、当社の一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。また、同氏は当社の投資先であるトヨクモ株式会社の社外監査役を兼職しておりますが、同社と当社の間には特別の利害関係はなく、かつ同社は特定関係事業者ではないことから、当社の一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
社外監査役の中川雅文氏は、当社と監査契約を締結している公認会計士坪井共同監査事務所(現 有限責任 あずさ監査法人)に過去勤務しておりましたが、現在は退職しており、当社の一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。また、同氏はアミタホールディングス株式会社の社外監査役を兼職しておりますが、同社と当社の間には特別の利害関係はなく、かつ同社は特定関係事業者ではないことから、当社の一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
なお、当社と社外監査役との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。