(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
代表取締役社長
|
那須 七信
|
1957年4月4日
生
|
1982年4月
|
川崎製鉄株式会社入社
|
2008年4月
|
JFEスチール株式会社大阪支社大阪厚板・鋼管営業部長
|
2010年4月
|
同社大阪支社長
|
2011年4月
|
同社建材センター建材営業部長
|
2013年4月
|
同社常務執行役員
|
2016年4月
|
同社専務執行役員
|
2019年4月
|
当社常勤顧問
|
2019年6月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)2
|
416株
|
取締役
|
吉田 直人
|
1959年11月25日
生
|
1983年4月
|
日本鋼管株式会社入社
|
2008年4月
|
JFEスチール株式会社マニラ事務所長
|
2011年4月
|
同社プロジェクト営業部主任部員
|
2012年4月
|
同社厚板・形鋼輸出部長
|
2014年4月
|
当社大阪ドラム営業部長(参与)
|
2015年6月
|
当社取締役
|
2020年4月
|
当社取締役常務執行役員(現任)
|
|
(注)2
|
664株
|
取締役
|
木原 幹人
|
1961年3月10日
生
|
1984年4月
|
日本鋼管株式会社入社
|
2009年4月
|
JFEスチール株式会社東日本製鉄所(京浜地区)冷延部長
|
2014年4月
|
同社東日本製鉄所(千葉地区)第2冷延部長
|
2015年4月
|
当社常務取締役付(参与)
|
2015年6月
|
当社取締役
|
2020年4月
|
当社取締役常務執行役員(現任)
|
|
(注)2
|
664株
|
取締役
|
村上 伸二
|
1960年5月22日
生
|
1984年4月
|
日本鋼管株式会社入社
|
2003年4月
|
JFEスチール株式会社経理部計画室主任部員
|
2004年12月
|
当社企画部
|
2008年3月
|
当社企画部長
|
2015年4月
|
当社企画部長(参与)
|
2019年6月
|
当社取締役
|
2020年4月
|
当社取締役執行役員
|
2022年4月
|
当社取締役常務執行役員(現任)
|
|
(注)2
|
416株
|
取締役
(非常勤)
|
尾関 政達
|
1957年10月28日
生
|
1981年4月
|
日本銀行入行
|
2004年6月
|
同行鹿児島支店長
|
2007年3月
|
預金保険機構(預金保険機構審議役)出向
|
2008年10月
|
日本銀行政策委員会室参事役
|
2010年7月
|
同システム情報局審議役兼決済機構局審議役兼金融市場局審議役兼業務局審議役
|
2011年5月
|
同福岡支店長
|
2013年5月
|
あおぞら銀行常務執行役員
|
2016年7月
|
同専務執行役員
|
2018年6月
|
GMOあおぞらネット銀行取締役(社外)(現任)
|
2018年7月
|
明治安田生命保険相互会社顧問
|
2020年6月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)2
|
90株
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
取締役
(非常勤)
|
藤本 万太郎
|
1953年1月2日
生
|
1975年4月
|
新日本理化株式会社入社
|
2003年6月
|
同社取締役
|
2004年6月
|
同社代表取締役社長
|
2016年6月
|
同社代表取締役 社長執行役員
|
2020年6月
|
同社代表取締役 会長執行役員(現任)
|
2021年6月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)2
|
103株
|
監査役
|
今井 賢一郎
|
1960年1月24日
生
|
1983年4月
|
日本鋼管株式会社入社
|
2006年11月
|
JFEスチール株式会社物流総括部輸出出荷室長
|
2008年4月
|
当社総務部長兼内部監査室長
|
2012年6月
|
当社総務部長兼内部監査室長兼海外事業推進部長
|
2013年4月
|
当社総務部長兼内部監査室長兼高圧ガス容器事業部付
|
2017年6月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)3
|
743株
|
監査役
(非常勤)
|
角田 司
|
1971年6月2日
生
|
1994年3月
|
日本鋼管株式会社入社
|
2019年4月
|
JFEスチール株式会社薄板輸出部第1薄板輸出室長
|
2022年4月
|
同板薄板輸出部長(現任)
|
2022年6月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)5
|
0株
|
監査役
(非常勤)
|
髙橋 俊彦
|
1961年3月11日
生
|
1983年4月
|
丸紅株式会社入社
|
2005年4月
|
伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社鋼材第二本部付出向 P.T.POSMI STEEL,INDONESIA社長
|
2010年4月
|
同社鋼材第一本部鋼材貿易部長
|
2014年4月
|
同社鋼材第二本部薄板貿易部長
|
2015年4月
|
同社執行役員鋼材第二本部長
|
2019年4月
|
同社取締役兼常務執行役員(現任)
|
2019年6月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)4
|
0株
|
監査役
(非常勤)
|
大神 行徳
|
1962年4月3日
生
|
1987年4月
|
日本鋼管株式会社入社
|
1996年3月
|
同社退職
|
2002年4月
|
公認会計士登録
|
2003年2月
|
税理士登録
|
2009年7月
|
税理士法人レクス会計事務所代表者社員(現任)
レクスコンサルティング株式会社取締役
|
2017年11月
|
レクス監査法人代表社員(現任)
|
2021年6月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)3
|
41株
|
計
|
3,137株
|
(注)1 取締役の尾関政達、藤本万太郎の2名は社外取締役、監査役の髙橋俊彦、大神行徳の2名は社外監査役であります。
2 取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります
② 社外役員の状況
社外取締役尾関政達氏は、長年にわたる日本銀行及び大手金融機関における勤務経験により、金融業界やITシステム分野における知見等を有されており、当社のサイバーセキュリティ強化の観点から非常に有益な方であるとともに、当社の企業価値向上及びコーポレートガバナンスの強化の役割を担う社外取締役として相応しいと判断し、社外取締役候補者に選任しております。
社外取締役藤本万太郎氏は、企業経営者として培われた豊富な知識・経験に加え、長きにわたり営業、経営企画、管理部門に携わってきた実績を有されており、当社の企業価値向上及びコーポレートガバナンスの強化の役割を担う社外取締役として相応しいと判断し、社外取締役に選任しております。
社外監査役髙橋俊彦氏は、商社経験で培われた専門的な知識・経験等を当社の監査体制にいかしていただけると判断し、社外監査役に選任しております。同氏は当社の株式を11.2%保有している伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社の執行役員であり、当社は同社グループとの間に取引があります。その他、特別な利害関係はありません。
社外監査役大神行徳氏は、公認会計士および税理士として企業の会計、税務に精通かつ相当程度の知見を有しており公正中立的な立場から取締役の監視とともに、提言・助言をいただけると判断したことから、社外監査役として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役の独立性確保の要件につきましては、当社独自の基準又は方針は設けておりませんが、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、人格、識見とも優れ、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。
社外取締役は、取締役会において議案に対して外部からの視点で積極的に発言しており、取締役会においてはその意見を踏まえ活発な議論が行われております。また、必要に応じて、取締役会の議案の事前説明、代表取締役及び監査役会との意見交換を定期的に行っております。
社外監査役は、監査にあたり必要に応じて、内部監査組織、監査役及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っており、内部統制部門からも必要に応じて内部統制の状況に関する情報の聴取等を行っています。