(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役社長
|
岸本 恭太
|
1958年8月18日生
|
1983年4月
|
ニチメン株式会社(現双日株式会社)入社
|
1996年7月
|
同社工業資材部第二課長
|
2000年6月
|
エーケーアンドエヌ社(英国 ハバント)取締役 出向
|
2004年4月
|
双日欧州会社 化学品・合成樹脂部門長
|
2006年5月
|
プラネット株式会社(現双日プラネット株式会社)包装資材事業部 副事業部長
|
2007年4月
|
双日プラネット株式会社 包装資材第二部長
|
2010年4月
|
双日台湾会社 社長
|
2015年4月
|
当社入社
|
2015年5月
|
株式会社富士松 代表取締役社長
|
2017年6月
|
当社取締役
|
2018年6月
|
当社代表取締役社長就任(現任)
|
|
1年間
|
41
|
専務取締役 営業部門長
|
駒場 諭
|
1956年7月8日生
|
1989年1月
|
日本樹脂株式会社(現プラマテルズ株式会社)入社
|
2001年4月
|
当社営業第2部長
|
2005年4月
|
当社営業第1部門長
|
2005年6月
|
当社取締役営業第1部門長
|
2008年6月
|
当社常務取締役営業第1部門長
|
2010年6月
|
当社常務取締役営業第2部門長兼務
|
2011年6月
|
当社常務取締役営業部門管掌
|
2012年4月
|
当社常務取締役営業部門長
|
2012年6月
|
当社専務取締役営業部門長就任(現任)
|
|
1年間
|
215
|
取締役 営業部門長補佐
|
堤 敦史
|
1960年11月12日生
|
1985年4月
|
旭化成工業株式会社
(現旭化成株式会社)入社
|
1997年5月
|
STYRON ASIA MALAYSIA出向
|
2001年2月
|
エー・アンド・エムスチレン株式会社(現PSジャパン株式会社)出向
|
2006年1月
|
同社営業部長
|
2011年6月
|
同社常務取締役営業部長
|
2011年9月
|
旭化成株式会社 合成ゴム事業部
エラストマー営業第一部長
|
2016年6月
|
同社合成ゴム事業部エラストマー営業第二部長
|
2017年7月
|
当社営業部門長補佐
|
2018年6月
|
当社取締役営業部門長補佐就任(現任)
|
|
1年間
|
16
|
取締役 職能部門長
|
野田 敬史
|
1961年7月2日生
|
1985年4月
|
ニチメン株式会社(現双日株式会社)入社
|
1995年4月
|
同社クアラルンプール支店駐在
|
2000年12月
|
同社経営企画部グループ経営管理課
|
2004年4月
|
双日株式会社 化学品・合成樹脂部門企画業務室
|
2007年5月
|
双日プラネット株式会社出向 経営企画部人事総務課長
|
2010年4月
|
同社業務部 担当部長
|
2014年2月
|
双日株式会社 法務部コンプライアンス統括課長
|
2017年8月
|
当社入社
|
2018年7月
|
当社職能部門長補佐
|
2020年6月
|
当社取締役職能部門長就任(現任)
|
|
1年間
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
藤澤 朋幸
|
1969年8月4日生
|
1992年4月
|
旭化成工業株式会社(現旭化成株式会社)入社
|
2006年6月
|
旭化成ケミカルズ株式会社(現旭化成株式会社)機能樹脂技術開発部 課長
|
2009年6月
|
同社機能樹脂技術開発部 副部長
|
2015年2月
|
同社スタイラック営業部 副部長
|
2016年4月
|
旭化成株式会社 高機能ポリマー事業本部機能樹脂事業部スタイラック・サンヴィーオ営業部 副部長
|
2018年1月
|
同社高機能ポリマー事業本部機能樹脂事業部スタイラック営業部長
|
2019年4月
|
同社パフォーマンスプロダクツ事業本部機能樹脂事業部スタイラック営業部長
|
2019年6月
|
当社取締役就任(現任)
|
2020年4月
|
旭化成株式会社 パフォーマンスプロダクツ事業本部機能材料事業部スタイラック営業部長 兼 ポリマー技術開発総部スタイラック技術開発部長(現任)
|
|
1年間
|
-
|
取締役
|
岩井 修
|
1959年8月4日生
|
1982年4月
|
ニチメン株式会社(現双日株式会社)入社
|
2000年1月
|
同社為替証券部金融市場課長
|
2002年10月
|
ニチメンアジア大洋州株式会社出向
|
2008年4月
|
双日株式会社 リスク管理部長
|
2010年4月
|
同社監査部長
|
2015年7月
|
同社法務、監査担当役員席担当役員補佐
|
2016年4月
|
同社理事席 監査、内部統制統括担当理事
|
2017年4月
|
同社欧州・ロシアNIS(ロンドン)出向CFO兼CAO
|
2019年4月
|
双日プラネット株式会社 取締役 副社長執行役員(現任)
|
2019年6月
|
当社取締役就任(現任)
|
|
1年間
|
-
|
取締役
|
鈴木 良典
|
1964年2月1日生
|
1986年4月
|
ニチメン株式会社(現双日株式会社)入社
|
2001年11月
|
欧州ニチメン デュッセルドルフ支店出向DGM
|
2003年6月
|
米国Biaxis Packaging Sales Inc.出向 社長
|
2006年6月
|
ニチパック株式会社出向 執行役員
|
2010年4月
|
双日プラネット株式会社出向 包装資材第一部長
|
2015年4月
|
同社包装資材本部長
|
2018年4月
|
同社執行役員工業樹脂本部長(現任)
|
2020年6月
|
当社取締役就任(現任)
|
|
1年間
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
常勤監査役
|
新津 敏幸
|
1958年2月18日生
|
1980年4月
|
旭化成工業株式会社(現旭化成株式会社)入社
|
2004年7月
|
旭化成プラスチックスアメリカ出向 社長
|
2005年1月
|
旭化成プラスチックスノースアメリカ出向 副社長
|
2007年7月
|
旭化成株式会社 スチレンモノマー営業部長
|
2009年8月
|
同社タイAN・MMA工場臨時建設本部
|
2011年4月
|
同社海外事業管理部長
|
2014年4月
|
同社MMA営業部長
|
2017年10月
|
石油化学工業協会出向 業務部長(現任)
|
2020年6月
|
当社監査役就任(現任)
|
|
(注)3
|
-
|
監査役
|
村田 德
|
1956年12月25日生
|
1980年4月
|
帝人株式会社 入社
|
1997年6月
|
テイジン アメリカ 出向
|
2005年4月
|
帝人デュポンフィルム株式会社企画管理部長
|
2007年4月
|
帝人株式会社フィルム事業企画管理室長
|
2012年4月
|
帝人デュポンフィルム株式会社取締役 兼 企画管理部門長
|
2014年4月
|
帝人株式会社電子材料・化成品事業グループ長付
|
2016年12月
|
同社定年退職
|
2017年1月
|
同社継続雇用 電子材料・化成品事業グループ長付
|
2017年4月
|
同社マテリアル事業統轄付(現任)
|
2017年6月
|
当社監査役就任(現任)
|
|
(注)4
|
-
|
監査役
|
小原 弘之
|
1964年3月16日生
|
1984年4月
|
チッソ石油化学株式会社(現JNC石油化学株式会社)入社
|
2007年4月
|
同社五井製造所製造第2部オキソ課長
|
2011年10月
|
JNC石油化学株式会社 市原製造所管理室次席
|
2014年4月
|
JNC株式会社 化学品事業部付次席企画員
|
2015年4月
|
同社化学品統括部長
|
2015年6月
|
当社監査役
|
2016年4月
|
JNC株式会社 化学品統括部長兼加工品統括部長
|
2017年4月
|
同社化学品統括部長
|
2017年6月
|
当社監査役辞任
|
2019年6月
|
当社監査役就任(現任)
|
2020年4月
|
JNC石油化学株式会社 管理室長(現任)
|
|
(注)3
|
-
|
|
|
計
|
|
|
272
|
(注) 1.取締役藤澤 朋幸は、社外取締役であります。
2.監査役新津 敏幸及び村田 德並びに小原 弘之は、社外監査役であります。
3.2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4.2017年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
② 社外取締役及び社外監査役との関係
当社は、社外取締役1名及び社外監査役3名を選任しております。いずれも当社及び他取締役との人的関係、取引関係はありません。
社外取締役は旭化成株式会社(当社に対する持株比率4.68%)より、社外監査役3名の内の1名は帝人株式会社(当社に対する持株比率2.28%)、1名はJNC株式会社(当社に対する持株比率1.75%)より受け入れております。なお、いずれの会社も当社と営業取引関係があります。
当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する明確な基準は設けておりませんが、選任にあたっては、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。なお、2名の社外監査役については、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。